SPD |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2018 | 04.07.2018 | von 01.03.2018 bis 04.07.2018 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 07.11.2019 | | von 07.11.2019 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
SPD |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Aufsichtsrat | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
|
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 14.07.2016 | | von 14.07.2016 |
SPD |
Rat der Stadt Kamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.07.2016 | | von 14.07.2016 |
Planungs- und Straßenverkehrsausschuss | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | | 22.09.2016 | bis 22.09.2016 |
Planungs- und Straßenverkehrsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2016 | 06.12.2017 | von 22.09.2016 bis 06.12.2017 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
SPD |
Betriebsausschuss | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 12.03.2015 | 22.09.2016 | von 12.03.2015 bis 22.09.2016 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 22.09.2016 | 06.12.2017 | von 22.09.2016 bis 06.12.2017 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |
Ältestenrat | SPD | SPD 2. stv. Bürgermeister | 2. stv. Bürgermeister | 06.07.2017 | | von 06.07.2017 |